Hanes ariannol THE LANDISDALE ALMSHOUSE AND UNKNOWN DONOR CHARITY

Rhif yr elusen: 206928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.64k £28.13k £30.87k £34.24k £37.80k
Cyfanswm gwariant £11.64k £21.81k £16.46k £26.03k £19.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A