THE NEW COLLEGE OF COBHAM

Rhif yr elusen: 207020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of sheltered housing for the elderly

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £235,063
Cyfanswm gwariant: £401,467

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint
  • Medway

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Derek George Butler Ymddiriedolwr 01 January 2019
THE KENT LUNG AWARENESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MAIDSTONE UNIT 229 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP FILMER Ymddiriedolwr 01 July 2018
THE WARDENS AND ASSISTANTS OF ROCHESTER BRIDGE IN THE COUNTY OF KENT
Derbyniwyd: Ar amser
RUSSELL GRAHAM COOPER Ymddiriedolwr 01 July 2015
Dim ar gofnod
MICHELE JACKSON Ymddiriedolwr 08 October 2012
Dim ar gofnod
rosemary dymond Ymddiriedolwr 08 October 2012
THE MEADOW ROOM
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod
GRAVESEND UNIT 159 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
ROCHESTER GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
KENT GARDENS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF KENT CHURCHES
Derbyniwyd: Ar amser
COBHAM HALL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WEST KENT DOWNS COUNTRYSIDE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ANTHONY OGDEN DL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £202.31k £208.78k £215.82k £222.58k £235.06k
Cyfanswm gwariant £169.71k £131.33k £184.37k £204.71k £401.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ebrill 2025 76 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ebrill 2025 76 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Ebrill 2024 70 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Ebrill 2024 70 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Ebrill 2023 79 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Ebrill 2023 79 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Ebrill 2022 65 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 06 Ebrill 2022 65 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 25 Awst 2021 206 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 25 Awst 2021 206 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NEW COLLEGE OF COBHAM
COBHAMBURY ROAD
COBHAM
NR.GRAVESEND
DA12 3BG
Ffôn:
01474812503
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael