THE WARDENS AND ASSISTANTS OF ROCHESTER BRIDGE IN THE COUNTY OF KENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The maintenance and improvement of two road bridges and a services bridge (known as Rochester Bridge). Care of and access to archives and historical artefacts. The promotion of other charitable purposes through projects and the award of grants for education and research in engineering, agriculture & history; heritage structures; and charitable purposes connected to the River Medway.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,703,270
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.70m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,052,851
Codi arian | £1.79m | |
Weithgareddau elusennol | £2.26m | |
Arall | £0 |
£12,938,605 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.79m | |
Gwariant elusennol | £2.26m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.79m | |
Gwariant elusennol | £2.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.59m |
Pobl

16 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bexley
- Bromley
- Caint
- Gorllewin Sussex
- Kirklees
- Medway
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 16 Awst 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 277010 THE MEDWAY HERITAGE CENTRE TRUST
- 30 Mai 1962: Cofrestrwyd
- ROCHESTER BRIDGE TRUST (Enw gwaith)
- THE ROCHESTER BRIDGE TRUST (Enw blaenorol)
- THE WARDENS AND ASSISTANTS OF THE ROCHESTER BRIDGE IN THE COUNTY OF KENT (Enw blaenorol)
- THE WARDENS AND ASSISTANTS OF THE ROCHESTER BRIDGE TRUST IN THE COUNTY OF KENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK GEORGE BUTLER | Cadeirydd | 01 June 2015 |
|
|||||||||||
Dr Helen Marie Pascoe BScMScPGCE | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||||||
John Farmer CEng MICE | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||||||
Sarah Virginia Hohler | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||||||
Lars Lemonius | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|||||||||||
Raymond Peter Harris | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||||||||
PHILIP FILMER | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|||||||||||
RUSSELL GRAHAM COOPER | Ymddiriedolwr | 30 April 2007 |
|
|
||||||||||
ALAN LESLIE JARRETT | Ymddiriedolwr | 01 June 2005 |
|
|||||||||||
Russell John Race | Ymddiriedolwr | 01 June 2004 |
|
|||||||||||
RICHARD GEORGE THORNBY | Ymddiriedolwr | 01 June 1997 |
|
|
||||||||||
Dr ANNE FRANCES HELEN LOGAN | Ymddiriedolwr | 01 June 1997 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.42m | £2.98m | £3.38m | £3.42m | £3.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.98m | £9.53m | £3.89m | £4.12m | £4.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.42m | £2.98m | £3.38m | £3.42m | £3.70m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.05m | £7.34m | £1.40m | £2.10m | £2.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.93m | £2.19m | £2.49m | £2.02m | £1.79m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.30k | £63.37k | £108.91k | £124.71k | £122.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £129.23k | £31.91k | £92.54k | £51.85k | £32.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.93m | £2.19m | £2.49m | £2.02m | £1.79m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.88m | £2.19m | £2.68m | £3.04m | £3.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £93.07m | £106.05m | £114.93m | £114.01m | £125.17m | |
|
Cyfanswm asedau | £13.97m | £6.68m | £2.94m | £3.87m | £4.86m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£213.00k | -£223.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.70m | £1.50m | £1.21m | £1.46m | £1.16m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
STATUTORY INSTRUMENT ROCHESTER BRIDGE ACTS AND MEDWAY TUNNEL ACT 26/07/1990 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01/06/1999 THE CHARITIES (ROCHESTER BRIDGE TRUSTS) ORDER 30/11/2000 AS AMENDED BY ORDER DATED 20/06/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 31/07/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29/10/2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/11/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/11/2012 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30/12/2013 AS AMENDED ON 01/09/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11 JAN 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 MAR 2018 AS AMENDED ON 19 FEB 2019 AS AMENDED ON 01 MAR 2021 AS AMENDED ON 23 MAY 2022 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
(1) THE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE BRIDGES (HEREINAFTER REFERRED TO AS ROCHESTER BRIDGE)AND THE APPROACHES THERETO BELONGING TO THE CHARITY AND OF THE BANKS AND CHANNEL OF THE RIVER MEDWAY SO FAR AS THE CONDITIONS THEREOF MAY AFFECT THE MAINTENANCE OF ROCHESTER BRIDGE.(2) THE PROMOTION OF THE FOLLOWING PURPOSES CONNECTED WITH THE RIVER MEDWAY BY MEANS OF CONTRIBUTIONS TO: (A) THE EXECUTION AND MAINTENANCE OF WORKS (INCLUDING THE APPROACHES THERETO, WHETHER OR NOT BELONGING TO THE CHARITY) TENDING TO FACILITATE THE PASSAGE OVER, UNDER OR ACROSS THE RIVER MEDWAY; AND/OR (B) THE EXECUTION OF WORKS FOR THE MAINTENANCE OF THE BANKS AND CHANNELS OF THE RIVER MEDWAY SO FAR AS THE CONDITION THEREOF MAY AFFECT PASSAGE OVER, UNDER OR ACROSS THE RIVER MEDWAY; (3) THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED IN THE UNITED KINGDOM AND PRIMARILY IN THE COUNTY OF KENT.
Maes buddion
PLEASE SEE OBJECTS FOR DETAILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rochester Bridge Trust
St. Andrews House
The Precinct
ROCHESTER
Kent
ME1 1SU
- Ffôn:
- 01634846706
- E-bost:
- enquiries@rbt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window