Hanes ariannol SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON
Rhif yr elusen: 207237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £2.57m | £3.36m | £2.42m | £2.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £2.26m | £2.32m | £2.55m | £3.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.01k | £13.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £957.23k | £978.71k | £2.18m | £1.23m | £694.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £489.44k | £382.58k | £7.99k | £40.02k | £661.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £592.32k | £633.04k | £630.37k | £627.46k | £661.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £53.94k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £551.11k | £558.46k | £527.73k | £510.62k | £507.28k | |
|
Incwm - Arall | £44.82k | £15.11k | £10.68k | £11.44k | £6.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £119.76k | £0 | £0 | £2.27k | £24.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.07m | £1.96m | £2.05m | £2.28m | £2.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £293.46k | £295.20k | £265.95k | £273.12k | £585.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.55k | £71.10k | £80.09k | £68.72k | £129.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £102.49k | £104.27k | £119.60k | £48.32k | £180.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £18.99k | £40.75k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.