ROYAL SOCIETY OF WILDLIFE TRUSTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RSWT's objects are to promote the conservation and study of nature, the promotion of research into such conservation and to educate the public in understanding and appreciating nature, in the awareness of its value and in the need for conservation. The Society primarily does this by supporting the work of The Wildlife Trusts to restore 'A Living Landscape' and secure 'Living Seas'.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£32,728,807
Roddion a chymynroddion | £3.67m | |
Weithgareddau elusennol | £28.03m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £587.59k | |
Buddsoddiadau | £450.29k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£28,702,349
Codi arian | £693.81k | |
Weithgareddau elusennol | £28.01m | |
Arall | £0 |
-£157,582 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,169 o 2 gontract(au) llywodraeth a £150,552 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £693.81k | |
Gwariant elusennol | £28.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.03m |
Pobl

120 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 6 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045167 THE WILDLIFE TRUSTS WALES LIMITED
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- RSWT (Enw gwaith)
- THE WILDLIFE TRUSTS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Chimbwandira | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|||||||
Nanret Senok | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||
Rosemary Grandage | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||||
David Robert Jordan | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||||
Prudence Addison | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||
Lara Burch | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||||
Dr Robert Brown | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||||
DUNCAN INGRAM | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||||
Nina Ma | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||||
NICHOLAS SIMON PARSONS | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||||
Peter Batchelor | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||
Julian Woolford | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.86m | £18.06m | £18.58m | £26.65m | £32.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.70m | £18.77m | £17.18m | £20.17m | £28.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.95k | N/A | £70.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.23m | £1.48m | £1.07m | N/A | £150.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.43m | £3.34m | £3.14m | £3.57m | £3.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.11m | £3.21m | £602.25k | £589.58k | £587.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.22m | £11.44m | £14.78m | £22.29m | £28.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111.65k | £51.80k | £43.48k | £195.30k | £450.29k | |
|
Incwm - Arall | £442 | £15.32k | £5.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £427.71k | £994.98k | £575.99k | £387.30k | £219.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.32m | £18.34m | £16.70m | £19.55m | £28.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £379.63k | £432.69k | £481.93k | £619.18k | £693.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £109.36k | £120.54k | £186.06k | £125.77k | £156.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £12.28m | £13.35m | £10.14m | £11.14m | £18.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.99k | £4.17k | £6.43k | £6.36k | £6.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £284.52k | £334.01k | £211.70k | £171.95k | £252.55k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.08m | £1.30m | £1.75m | £1.64m | £1.79m | |
|
Cyfanswm asedau | £14.85m | £15.37m | £15.44m | £20.54m | £29.28m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£504.33k | -£324.46k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.24m | £6.65m | £5.75m | £4.43m | £9.34m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTERS OF 20/09/1916 & 02/03/1976 AS AMENDED 18/02/1981, 19/07/1994, 19/05/1998, 10/12/2003, 04/04/2007 & BYE-LAWS DATED 02/03/1976 AS AMENDED 19/07/1994, 19/05/1998, 10/12/2003, 08/05/2008, 31/08/2010 & 1/8/2012 as amended on 26 Nov 2020 as amended on 27 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CONSERVATION OF NATURE FOR THE PURPOSES OF STUDY AND RESEARCH AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF NATURE, THE AWARENESS OF ITS VALUE AND THE NEED FOR ITS CONSERVATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WILDLIFE TRUSTS
THE KILN
WATERSIDE
MATHER ROAD
NEWARK
NOTTINGH
- Ffôn:
- 01636677711
- E-bost:
- info@wildlifetrusts.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window