ymddiriedolwyr TOTTENHAM DISTRICT CHARITY
Rhif yr elusen: 207490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORNA MARIANNE REITH | Cadeirydd | 30 June 2014 |
|
|
||||
Ibrahim Ali | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Cllr Mahbub Ahmed | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Rev Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Antonia Mallett | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Cllr Kaushika Amin | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
BIBI KHAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
CLLR REG RICE | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
Mark Grosskopf | Ymddiriedolwr | 31 May 2014 |
|
|||||
SHEILA PEACOCK | Ymddiriedolwr | 12 June 1988 |
|
|
||||
S WHITTLE | Ymddiriedolwr | 12 February 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.