ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY FOR THE BLIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Seventy five per cent of blindness in the world is either avoidable or treatable. Sightsavers works with partners in developing countries to eliminate avoidable blindness and promote equality of opportunity for disabled people. Our work alleviates poverty among poor and marginalised communities and thus helps to realise the internationally accepted Millenium Development Goals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£338,159,000
Roddion a chymynroddion | £312.34m | |
Weithgareddau elusennol | £24.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £226.00k | |
Buddsoddiadau | £1.53m | |
Arall | £38.00k |
Cyfanswm gwariant:
£340,501,000
Codi arian | £23.19m | |
Weithgareddau elusennol | £317.32m | |
Arall | £0 |
£365,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,749,148 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,302,306 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £23.19m | |
Gwariant elusennol | £317.32m |
Pobl

840 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 38 |
£70k i £80k | 17 |
£80k i £90k | 16 |
£90k i £100k | 7 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Camerwn
- Cenia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- Ghana
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth De Swdan
- India
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Mosambic
- Nigeria
- Pakistan
- Senegal
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Tanzania
- Tchad
- Togo
- Uganda
- Y Gambia
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- SIGHT SAVERS (Enw gwaith)
- SIGHTSAVERS (Enw gwaith)
- SIGHTSAVERS INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE JONES CBE | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Pratik Vijaykumar Patel | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dr Subramanian Garimella | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Dr Henry Nkumbe | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Joan Burton | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Dr Margaret Gyapong | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
JOY HUTCHEON | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
DAVID LOUIS TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Professor Tuwani Adel Rasengane | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
MAVIS OWUSU-GYAMFI | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR Christopher John Whitty | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
ABIA AKRAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
William Kendall | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
Elaine Lee | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £340.66m | £261.01m | £236.78m | £313.35m | £337.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £332.11m | £250.41m | £213.62m | £309.17m | £340.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.55m | £26.13m | £25.95m | £7.59m | £5.75m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £447.20k | £9.26m | £5.68m | £3.85m | £1.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £299.08m | £217.74m | £194.15m | £281.59m | £312.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £263.00k | £218.00k | £226.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.28m | £43.09m | £42.12m | £31.11m | £24.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £214.00k | £214.00k | £214.00k | £214.00k | £214.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £453.00k | £292.00k | £189.00k | £368.00k | £1.53m | |
|
Incwm - Arall | £65.00k | £106.00k | £47.00k | £58.00k | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.33m | £12.54m | £14.05m | £11.83m | £15.88m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £313.29m | £230.46m | £194.69m | £286.88m | £317.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.06m | £19.53m | £18.58m | £22.29m | £23.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.88m | £1.96m | £1.44m | £2.35m | £2.47m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £37.04m | £39.88m | £39.25m | £30.93m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £64.00k | £52.73k | £45.00k | £43.96k | £52.00k | |
|
Gwariant - Arall | £755.00k | £419.00k | £360.00k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.75m | £73.00k | £656.00k | £6.62m | £670.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £47.00k | £6.72m | £7.24m | £676.30k | £7.10m | |
|
Cyfanswm asedau | £39.78m | £55.17m | £79.35m | £86.42m | £75.62m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£370.00k | -£1.38m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.89m | £19.84m | £21.83m | £25.02m | £17.12m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER AND BYE-LAWS DATED 28TH FEBRUARY 1990, AS AMENDED BY PRIVY COUNCIL 1 MAY 1998 AS AMENDED BY S282 RESOLUTION EFFECTIVE ON 21 JULY 2014
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PREVENTION AND CURE OF BLINDNESS AND THE EDUCATION ,REHABILITATION ,TRAINING, AND EMPLOYMENT OF THE BLIND IN THE AREA OF BENEFIT. (B) TO FOSTER COLLABORATION AMONG ORGANISATIONS CONCERNED WITH BLINDNESS AND ITS PREVENTION AND TO PROMOTE AND WHERE APPROPRIATE TO PARTICIPATE IN NATIONAL REGIONAL AND INTERNATIONAL ACTIVITIES LIKELY TO PREVENT BLINDNESS AND BENEFIT THE BLIND IN ANY PART OF THE WORLD.
Maes buddion
DEVELOPING COUNTRIES WITHIN AND OUTSIDE THE COMMONWEALTH
Elusennau cysylltiedig
- 21 Rhagfyr 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 PERRYMOUNT ROAD
HAYWARDS HEATH
RH16 3BW
- Ffôn:
- 01444446601
- E-bost:
- info@sightsavers.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window