Hanes ariannol ST BRIDE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 207607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £787.09k £560.77k £742.89k £842.96k £1.47m
Cyfanswm gwariant £872.17k £718.27k £894.10k £1.02m £937.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £159.96k £26.66k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £88.95k £101.55k £42.26k £16.38k £631.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £419.62k £154.25k £291.58k £418.26k £394.88k
Incwm - Weithgareddau elusennol £164.92k £50.17k £285.95k £313.92k £356.67k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £113.61k £94.83k £96.46k £94.40k £91.18k
Incwm - Arall £0 £159.96k £26.66k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £575.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £409.01k £344.27k £544.84k £561.59k £399.08k
Gwariant - Ar godi arian £463.17k £374.00k £349.26k £455.12k £538.50k
Gwariant - Llywodraethu £39.14k £21.45k £23.39k £25.98k £29.54k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £25.33k £27.20k £28.19k £23.40k £21.43k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0