THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR DEAF PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help people confronting deafness, tinnitus and hearing loss to live the life they choose. We enable them to take control of their lives and remove the barriers in their way.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£15,252,000
Roddion a chymynroddion | £13.34m | |
Weithgareddau elusennol | £1.63m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £270.00k | |
Buddsoddiadau | £8.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£11,935,000
Codi arian | £3.43m | |
Weithgareddau elusennol | £8.51m | |
Arall | £0 |
£269,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £97,000 o 3 gontract(au) llywodraeth a £942,000 o 22 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.43m | |
Gwariant elusennol | £8.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.32m |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.43m | |
Gwariant elusennol | £8.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.59m |
Pobl

143 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
194 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 27 Medi 1996: Tynnwyd
- ACTION ON HEARING LOSS (Enw gwaith)
- R N I D (Enw gwaith)
- RNID (Enw gwaith)
- THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEAF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewen James Stevenson | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
Amber Kirby | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Tanya Curry | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Jessica Rasmussen | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Rt Hon Chloe Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Gillian Susan Budd | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Julian Keith Hugh Meekings | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Ita Bernadette Murphy | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Sally Claire Louise Harris | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|||||
NICHOLAS CHARLES WARING | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.70m | £34.50m | £23.17m | £14.52m | £15.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.51m | £36.01m | £21.89m | £13.80m | £11.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.73m | £1.51m | £2.79m | £1.77m | £97.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £675.35k | £3.63m | £495.47k | £353.00k | £942.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.15m | £10.24m | £9.89m | £10.36m | £13.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £473.00k | £339.00k | £339.00k | £309.00k | £270.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.06m | £23.06m | £12.40m | £3.49m | £1.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £68.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.00k | £3.00k | £0 | £0 | £8.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £874.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.43m | £7.10m | £7.29m | £7.97m | £10.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.42m | £31.50m | £18.94m | £10.79m | £8.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.09m | £4.51m | £2.95m | £3.01m | £3.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £176.00k | £577.00k | £430.66k | £388.00k | £309.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.26m | £1.28m | £1.32m | £1.32m | £1.37m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.47m | £7.33m | £740.00k | £1.13m | £996.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £11.56m | £10.18m | £7.94m | £5.71m | £7.67m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£3.17m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.45m | £7.00m | £3.62m | £2.09m | £1.38m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEM AND ARTS DATED 14/5/1948 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 4/7/1952, 9/7/1965, 29/12/1966, 10/11/1971, 3/10/1973, 6/10/1976, 4/10/1978,14/10/1987, 28/10/92, 15/10/97, 3/6/98, 23/9/99, 21/9/00, 1/11/01, 04/11/03, 26/10/07 & 7/11/08. as amended on 11 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE PREVENTION AND MITIGATION OF DEAFNESS AND THE BETTER TREATMENT, EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT AND WELFARE OF PEOPLE WHO ARE DEAF OR HARD OF HEARING (WHICH EXPRESSION APPLIES TO ALL THOSE WHOSE HEARING IS SIGNIFICANTLY IMPAIRED), AND GENERALLY TO PROMOTE, SAFEGUARD AND PROTECT THE WELFARE OF SUCH PEOPLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- HOSTEL FOR DEAF AND DUMB WOMEN AND GIRLS
- NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ORAL INSTRUCTION OF THE DEAF
- NATIONAL BUREAU FOR PROMOTING GENERAL WELFARE OF DEAF (LEO BONN TRUST FUND)
- THE FUND FOR MAINTAINING DEAF BOYS
- THE FUND FOR MAINTAINING DEAF BOYS
- THE NATIONAL BENEVOLENT FUND FOR THE DEAF
- THE OXLEY FUND FOR THE DEAF
- THE RICHARDSON TRUST
- THE RNID BATH CHARITY
- THE RNID WENNINGTON CHARITY
- 30 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
- 27 Medi 1996 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brightfield Business Hub
Bakewell Road
Orton Southgate
Peterborough
England
PE2 6XU
- Ffôn:
- 02073594442
- E-bost:
- contact@rnid.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window