THE GRANGE CENTRE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To maximise the independence of adults with physical and/or learning disabilities and to provide them with supported housing and/or training in work and social skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£5,941,392
Roddion a chymynroddion | £305.74k | |
Weithgareddau elusennol | £5.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £112.73k | |
Buddsoddiadau | £108.61k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,668,344
Codi arian | £34.11k | |
Weithgareddau elusennol | £5.63m | |
Arall | £0 |
£153,478 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,441,806 o 13 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £34.11k | |
Gwariant elusennol | £5.63m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £273.05k |
Codi arian a Arall Gwariant | £34.11k | |
Gwariant elusennol | £5.63m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £426.53k |
Pobl

147 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104957 ACTION FOR LINKS FOR LIVING
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- THE GRANGE TRAINING CENTRE AND WORKSHOP FOR THE HANDICAPPED (Enw blaenorol)
- THE SCHOOL OF STITCHERY FORMERLY THE SCHOOL OF STITCHERY AND LACE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Turner | Cadeirydd | 06 December 2018 |
|
|
||||
Peter Cottrell | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Russell | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Michael Guillem | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Hughes | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|||||
Frederick Johnson | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Montgomerie | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Larisa Strickland | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74m | £4.83m | £5.00m | £5.44m | £5.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25m | £4.01m | £4.63m | £5.17m | £5.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.55m | £3.99m | N/A | £4.24m | £4.44m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £255.94k | £4.53m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £131.95k | £125.58k | £237.20k | £234.16k | £305.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.29k | £1.47k | £6.38k | £13.40k | £112.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.56m | £4.69m | £4.72m | £5.14m | £5.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.23k | £22.70k | £35.07k | £52.48k | £108.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £7.00k | £5.00k | £10.00k | £2.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.24m | £4.01m | £4.63m | £5.17m | £5.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.19k | £0 | £4.53k | £4.65k | £34.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.27k | £76.50k | £55.73k | £39.87k | £45.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.66m | £7.56m | £8.23m | £8.05m | £1.81m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £519.25k | £877.06k | £1.31m | £1.48m | £7.94m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.36m | £3.05m | £2.72m | £2.86m | £2.97m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.97m | £1.99m | £2.31m | £2.22m | £2.12m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/01/1939 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/01/1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/09/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/09/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/05/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/2006 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/12/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY VIRTUE OF DISABILITY, FOR THE PUBLIC BENEFIT, GENERALLY AND IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT AND CARE BY VARIOUS MEANS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF: 1.1 ACCOMMODATION INCLUDING RESIDENTIAL CARE AND SOCIAL HOUSING 1.2 TRAINING AND TRAINING FACILITIES 1.3 DAY SERVICES 1.4 ASSISTANCE AND SUPPORT FINDING EMPLOYMENT 1.5 FINANCIAL ASSISTANCE AND SUPPORT THEREBY MAXIMISING SUCH PERSONS CAPACITY FOR INDEPENDENCE, THE EXERCISE OF CHOICE AND THE ABILITY OF SUCH PERSONS TO MANAGE THEIR OWN AFFAIRS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RECTORY LANE
BOOKHAM
SURREY
KT23 4DZ
- Ffôn:
- 01372452608
- E-bost:
- info@grangecentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window