Hanes ariannol MOUNT LEBANON LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 207897
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1565 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £637 £407 £295 £80 £305
Cyfanswm gwariant £435 £397 £0 £0 £200
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A