Hanes ariannol (TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH) ADATH YISROEL SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 207956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £710.60k | £887.95k | £1.27m | £1.21m | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £639.76k | £611.12k | £853.16k | £823.67k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.55k | £78.23k | £120.21k | £68.23k | £79.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £774.33k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £614.91k | £0 | £1.08m | £1.10m | £935.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.14k | £35.39k | £64.49k | £35.58k | £17.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £9.75k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £639.76k | £611.12k | £853.16k | £823.67k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £4.80k | £4.80k | £4.80k | £73.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £52.63k | £59.43k | £77.17k | £80.17k | £84.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.