THE CONTEMPORARY ART SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Contemporary Art Society is a national charity that encourages an appreciation and understanding of contemporary art in the UK. With the help of our members and supporters we raise funds to purchase works by new artists which we give to museums and public galleries across the UK where they are enjoyed by a national audience now and for the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,490,339
Roddion a chymynroddion | £870.61k | |
Weithgareddau elusennol | £422.58k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £188.50k | |
Buddsoddiadau | £8.65k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,535,731
Codi arian | £184.49k | |
Weithgareddau elusennol | £1.35m | |
Arall | £0 |
£46,134 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £184.49k | |
Gwariant elusennol | £1.35m |
Codi arian a Arall Gwariant | £184.49k | |
Gwariant elusennol | £1.35m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £742 |
Pobl

16 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Suss | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|
||||
Ruth Warder | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Isabelle Henkell von Ribbentrop | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Timothy Marlow OBE | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Charlene Prempeh-Bonsu | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
James Robertson | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Liesl Fichardt | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Suling Mead | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Ama Ofori-Darko | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Bianca Roden | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||
Francis Outred | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Timothy Franks | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
John Shield | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|||||
Anna Yang | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Nicola Blake | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|||||
Emma Goltz | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|||||
THE LADY BEATRICE LUPTON | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Valeria Napoleone | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
CATHY WILLS | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|||||
KEITH MORRIS OBE | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|||||
TOMMASO CORVI-MORA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £1.56m | £1.54m | £1.76m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.48m | £1.39m | £1.69m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.15k | £16.36k | £55.45k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £171.42k | N/A | £171.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £805.49k | £965.16k | £808.90k | £1.15m | £870.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £341.21k | £90.44k | £188.24k | £0 | £188.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £473.14k | £504.18k | £540.97k | £510.44k | £422.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.38k | £1.41k | £981 | £3.77k | £8.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £96.63k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.31m | £1.22m | £1.57m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £227.50k | £174.97k | £164.33k | £127.38k | £184.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.51k | £28.86k | £36.32k | £27.80k | £59.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £952.88k | £1.18m | £895.94k | £865.76k | £839.80k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £121.76k | £0 | £306.10k | £391.46k | £437.60k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.01m | £929.60k | £1.05m | £946.24k | £1.05m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £381.32k | £297.44k | £274.44k | £173.06k | £298.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED 7 APRIL 1931 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14 JUNE 1962,1 JULY 1981, 7 SEPTEMBER 1994 AND 24 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS ARE, FOR PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE EDUCATION IN, AND THE APPRECIATION AND DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ART AND TO SECURE BY PURCHASE, GIFT, EXCHANGE, BEQUEST OR OTHERWISE CONTEMPORARY WORKS OF ART FOR PRESENTATION OR LOAN TO PUBLIC COLLECTIONS, MUSEUMS AND GALLERIES WHEREVER SITUATED
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CONTEMPORARY ART SOCIETY
59 CENTRAL STREET
LONDON
EC1V 3AF
- Ffôn:
- 02070178400
- E-bost:
- info@contemporaryartsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window