JOHN SAYER ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 208191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The running of almshouses for single women in need who are resident in or have connections with the area of benefit (the town of Berkhamsted and its surrounding area).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £49,910
Cyfanswm gwariant: £40,401

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 12 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
  • 17 Gorffennaf 2007: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BERKHAMSTED ECCLESIASTICAL CHARITIES (Enw gwaith)
  • RICHARD BALSHAW (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sandra Kurth Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Peter Shell Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Emma Jayne Williams Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Rev Stuart James Owen Ymddiriedolwr 02 May 2023
SALTER EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 474 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, GREAT BERKHAMSTED
Derbyniwyd: Ar amser
THE GIRLS' SPECIAL INSTRUCTION FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
BOURNE'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 474 diwrnod
ANGLICAN METHODIST ASSOCIATION (BERKHAMSTED) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST PETER'S GREAT BERKHAMSTED
Derbyniwyd: Ar amser
SIR HENRY ATKINS
Derbyniwyd: Ar amser
BOURNES ECCLESIASTICAL CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 839 diwrnod
Richard William James Currie Ymddiriedolwr 22 November 2022
SIR HENRY ATKINS
Derbyniwyd: Ar amser
Diane Jennifer Skidmore Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod
Edward Meade Hatley Ymddiriedolwr 28 April 2020
SIR HENRY ATKINS
Derbyniwyd: Ar amser
COMMODORE TIM HENNESSEY Ymddiriedolwr 21 May 2015
BOURNE'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 474 diwrnod
BOURNES ECCLESIASTICAL CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 839 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, GREAT BERKHAMSTED
Derbyniwyd: Ar amser
NICOLA DONNA BEADLE Ymddiriedolwr
SIR HENRY ATKINS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.59k £11.95k £19.08k £43.19k £49.91k
Cyfanswm gwariant £6.81k £36.65k £42.69k £50.32k £40.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 31 MARCH 1965 AS VARIED BY SCHEME OF 17 MAY 1990
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SUCH POOR PERSON OF THE ANCIENT PARISH OF BERKHAMSTED ST PETER WHO ARE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF BERKHAMSTED ST PETER
Hanes cofrestru
  • 17 Gorffennaf 2007 : Asset transfer out
  • 12 Gorffennaf 1962 : Cofrestrwyd
  • 17 Gorffennaf 2007 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Kingsdale Road
BERKHAMSTED
Hertfordshire
HP4 3BS
Ffôn:
07900 409399