SCOPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scope exists to make this country a place where disabled people have the same opportunities as everyone else. We provide support, information and advice to more than a quarter of a million disabled people and their families every year. We raise awareness of the issues that matter.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£47,171,000
Roddion a chymynroddion | £15.37m | |
Weithgareddau elusennol | £3.01m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £24.02m | |
Buddsoddiadau | £995.00k | |
Arall | £3.77m |
Cyfanswm gwariant:
£48,739,000
Codi arian | £31.22m | |
Weithgareddau elusennol | £17.52m | |
Arall | £0 |
£1,483,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £444,000 o 3 gontract(au) llywodraeth a £706,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £31.22m | |
Gwariant elusennol | £17.52m |
Pobl

842 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
4800 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 17 |
£70k i £80k | 8 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 22 Gorffennaf 1996: Tynnwyd
- THE SPASTICS SOCIETY (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Millar | Cadeirydd | 30 June 2020 |
|
|
||||||
Luke Francis | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||||
Thomas Boothman Seddon | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||||
Callum James Jackson | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||||
Gail Yvonne Arkle | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||||
Sian Foster | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||||
Christopher Patnoe | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||||
Reece Patrick Jackson | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||||
Katie Stevens | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||||
Minalde Jesa | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||||
Zeinab Chaudhary | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||||
Simon Roy Godfrey | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||||
Mark Alexander Talbot Johnstone | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||||
Matthew Johnston | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.05m | £34.12m | £44.17m | £44.06m | £41.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.03m | £36.32m | £45.12m | £51.99m | £48.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £505.43k | £531.42k | £520.93k | £469.92k | £444.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.57k | £5.59m | £3.42m | £662.00k | £706.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.58m | £13.86m | £12.79m | £12.85m | £15.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.18m | £14.47m | £25.38m | £23.29m | £24.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.09m | £5.26m | £5.40m | £3.55m | £3.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £771.00k | £526.00k | £596.00k | £825.00k | £995.00k | |
|
Incwm - Arall | £431.00k | £0 | £0 | £3.55m | £3.77m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.38m | £4.85m | £3.49m | £3.66m | £5.97m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.01m | £11.60m | £14.10m | £19.46m | £17.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.77m | £24.72m | £31.02m | £32.53m | £31.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £175.00k | £112.00k | £136.00k | £139.00k | £145.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.00k | £30.00k | £23.00k | £1.51m | £11.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.00k | £14.00k | £13.00k | £11.00k | £6.00k | |
|
Gwariant - Arall | £247.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.29m | £1.92m | £2.20m | £3.15m | £4.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £39.18m | £40.03m | £40.15m | £30.57m | £26.14m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.69m | £9.62m | £8.06m | £7.49m | £10.77m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.30m | £0 | £0 | £0 | -£576.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.19m | £8.05m | £6.79m | £6.49m | £6.23m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Mehefin 2023 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/06/1953 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/02/1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/11/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/11/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/03/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/11/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/11/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 NOV 2016 as amended on 23 May 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT AND FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE PROMOTION OF EQUALITY, DIVERSITY, INDEPENDENCE, AND HEALTH OF DISABLED PEOPLE, ESPECIALLY THOSE WITH CEREBRAL PALSY
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
- 22 Gorffennaf 1996 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SCOPE
2nd Floor
Here East
Press Centre
14 East Bay Lane
LONDON
- Ffôn:
- 02076197308
- E-bost:
- cosec3@scope.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window