THE BISHOP'S CASTLE COUNTY ELECTORAL DIVISION SICK POOR FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
charitable donations to worthy and deserving individuals living in the Bishop's Castle County Electoral Division only.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 01 Mai 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA MARY GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
VANESSA MORRIS | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
ANITA JANE BRIGHT | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
GLENYS RITA LEWIS | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
SHEILA MARGARET LEEKE | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
ANNE FRANCIS LEWIS | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
ROGER JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
Rev Stephanie Fountain | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56k | £3.65k | £4.16k | £4.33k | £4.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £1.33k | £1.50k | £1.70k | £2.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Chwefror 2024 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 18TH OCTOBER 1940 AND 20TH SEPTEMBER 1949
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SICK POOR PERSONS OF THE COUNTY ELECTORAL DIVISION OF BISHOP'S CASTLE AS CONSTITUED IN 1912. (FOR DETAILS SEE SCHEME OF 20TH SEPTEMBER, 1949)
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Welsh Street
Bishops Castle
SY9 5BS
- Ffôn:
- 01588638355
- E-bost:
- rjt@orielhouse.eclipse.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window