JAMES PEEK TRUST FUNDS

Rhif yr elusen: 208433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the charity is to provide first and foremost for the support and assistance of the descendants of James Peek, secondly for the support and assistance of any of his relatives who shall be descended from his father, John Peek and, thirdly, for others who may be in need.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £19,920
Cyfanswm gwariant: £19,217

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • De Affrica
  • Panama

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEREMY CHARLES CLARKE-WILLIAMS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Charles Johnstone Ymddiriedolwr 12 October 2019
Dim ar gofnod
Tom Finch Ymddiriedolwr 07 October 2017
Dim ar gofnod
Emma Katharine Poole Ymddiriedolwr 21 November 2013
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER PATRICK FREAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MERLE CATHERINE ROBINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JILL HELEN MATHEW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SIR ROBERT PHILIP WILLIAMS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SIR RICHARD GRENVILLE PEEK Ymddiriedolwr
THE HAZELWOOD TRUST FOR THE SICK OR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD ANTHONY HENEAGE FINCH Ymddiriedolwr
ST EDMUND HALL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr FRANCESCA IO EPSTEIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.67k £18.02k £18.52k £19.55k £19.92k
Cyfanswm gwariant £16.16k £13.36k £17.89k £17.95k £19.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 02 Mai 2024 92 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT LONDON JUNE 1897
Gwrthrychau elusennol
IN AUGMENTATION OF THE INCOME OF THE JAMES PEEK TRUST FUNDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 DAGDEN ROAD
SHALFORD
GUILDFORD
GU4 8DD
Ffôn:
01483301229
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael