Ymddiriedolwyr THE BACKHAM ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 208498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV ADRIAN LING Cadeirydd 10 March 2011
JOHN SWAIN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY PLANT Ymddiriedolwr 05 December 2023
JOHN SUGARS ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Deborah Heneghan Ymddiriedolwr 05 December 2023
JOHN SUGARS ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Mandy Pope Ymddiriedolwr 28 February 2023
JOHN SUGARS ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Francis Bone Ymddiriedolwr 10 September 2019
JOHN SUGARS ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Twyman Ymddiriedolwr 26 June 2014
JOHN SUGARS ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser