THE TORCH TRUST FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 208678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Torch Trust for the Blind aims to overcome sight loss as a barrier to finding a personal faith in Christ and living a fulfilled Christian life. It provides Christian literature, fellowship and personal support to visually impaired people in the UK and around the world. This Charity is the original charity set up by Torch, all current activities are undertaken through charity number 1095904

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TORCH FAMILY (Enw gwaith)
  • TORCH FELLOWSHIP (Enw gwaith)
  • TORCH TRUST (Enw gwaith)
  • TORCH BLIND FUND TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANTHONY BROWN Cadeirydd 16 July 2014
ARETE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTHAM COMMUNITY CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE TORCH TRUST FOR THE BLIND
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Rice Ymddiriedolwr 05 February 2025
DESBOROUGH MILLENNIUM GREEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST GILES’ CHURCH, DESBOROUGH
Derbyniwyd: Ar amser
THE TORCH TRUST FOR THE BLIND
Derbyniwyd: Ar amser
Brian William Anderson Ymddiriedolwr 04 October 2023
Dim ar gofnod
Sheila Armstrong Ymddiriedolwr 09 February 2023
THE TORCH TRUST FOR THE BLIND
Derbyniwyd: Ar amser
Ifeolu Omoniyi Akintunde Ymddiriedolwr 04 November 2021
ANNIE MAWSON'S SUNBEAMS MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TORCH TRUST FOR THE BLIND
Derbyniwyd: Ar amser
MARILYN BAKER Ymddiriedolwr
THE TORCH TRUST FOR THE BLIND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 31 Gorffennaf 2024 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 26 Gorffennaf 2024 362 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 07 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TORCH HOUSE
TORCH WAY
NORTHAMPTON ROAD
MARKET HARBOROUGH
LEICS
LE16 9HL
Ffôn:
01858438260