ymddiriedolwyr ACTION MEDICAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 208701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke George Batchelor Bordewich | Cadeirydd | 05 January 2015 |
|
|
||||
CLARE JOANNA ELIZABETH FERGUSON | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Rajat Sharma | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Professor Stephanie Schorge | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Karen Ann Last | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Richard Jonathan Stoneham-Buck | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Professor David Henry Rowitch | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Kathy Lynn Harvey | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Richard Duncan Wild | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Professor David Edwards | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.