THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To achieve and promote the conservation of animals and their habitats.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£83,329,000
Roddion a chymynroddion | £6.36m | |
Weithgareddau elusennol | £56.03m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £19.45m | |
Buddsoddiadau | £1.20m | |
Arall | £299.00k |
Cyfanswm gwariant:
£80,646,000
Codi arian | £1.70m | |
Weithgareddau elusennol | £62.26m | |
Arall | £16.69m |
£1,635,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,857,643 o 44 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £18.39m | |
Gwariant elusennol | £62.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.68m |
Codi arian a Arall Gwariant | £18.39m | |
Gwariant elusennol | £62.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.32m |
Pobl

804 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1106 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 26 |
£70k i £80k | 15 |
£80k i £90k | 9 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£200k i £250k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Algeria
- Angola
- Ariannin
- Aserbaijan
- Bangladesh
- Botswana
- Brasil
- Burkina Faso
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Dominica
- Ecwador
- Ethiopia
- Ffrainc
- Ghana
- Groeg
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- India
- Indonesia
- Ireland
- Japan
- Kazakstan
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Mali
- Mauritius
- Mongolia
- Montserrat
- Mosambic
- Namibia
- Nepal
- Niger
- Norwy
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Philipinas
- Polynesia Ffrengig
- Portiwgal
- Rwsia
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Somalia
- Sri Lanka
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Tsieina
- Turkmenistan
- Twrci
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Ynys Christmas
- Ynys Pitcairn
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Yr Ynys Las
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 08 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- INSTITUTE OF ZOOLOGY (Enw gwaith)
- LONDON ZOO (Enw gwaith)
- WHIPSNADE WILD ANIMAL PARK (Enw gwaith)
- ZSL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Karen Lawrence | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||
Jonathan Cracknell | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Loraine Woodhouse | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Dr May Chiao | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Athena Natassa Markides | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Richard Thomas Kimblin KC | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Professor James Cuthbert Smith FRS | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
David St John Jones | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Shruti Ajitsaria | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
RICHARD JAMES SYKES | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|||||
Alexander Richard Brooks Large | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.86m | £58.82m | £79.51m | £79.41m | £83.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.07m | £58.13m | £70.89m | £75.56m | £80.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.65m | £6.45m | £6.37m | £5.30m | £6.86m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.45m | £11.60m | £9.34m | £5.69m | £6.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.38m | £6.62m | £16.24m | £16.77m | £19.45m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.39m | £37.95m | £53.75m | £55.99m | £56.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £246.00k | £144.00k | £115.00k | £573.00k | £1.20m | |
|
Incwm - Arall | £394.00k | £2.51m | £68.00k | £388.00k | £299.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.43m | £958.00k | £843.00k | £470.00k | £702.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £55.20m | £47.94m | £55.94m | £60.61m | £62.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.87m | £3.75m | £1.69m | £1.43m | £1.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.00k | £77.00k | £106.00k | £84.00k | £141.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £520.00k | £0 | £15.66m | £1.58m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.45m | £13.25m | £13.52m | £16.69m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £46.71m | £45.44m | £49.42m | £55.26m | £58.21m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.34m | £6.90m | £6.96m | £6.94m | £8.58m | |
|
Cyfanswm asedau | £22.93m | £28.17m | £38.29m | £33.17m | £33.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £4.46m | £1.92m | £10.27m | £5.98m | £7.96m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £9.07m | £12.50m | £18.22m | £15.43m | £16.90m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 15TH JANUARY, 1963; ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON ACT 1928 ROYAL CHARTER DATED 15TH MAY 1995. And Royal Charter granted on 23 Jun 2021as amended by supplemental Charter 23 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF ZOOLOGY BY, AMONGST OTHER THINGS, THE CONDUCTING OF SCIENTIFIC RESEARCH, THE PROMOTING OF CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY AND THE WELFARE OF ANIMALS, THE CARE FOR AND BREEDING OF ENDANGERED AND OTHER SPECIES, THE FOSTERING OF PUBLIC INTEREST, THE IMPROVEMENT AND DISSEMINATION OF ZOOLOGICAL KNOWLEDGE AND PARTICIPATION IN CONSERVATION WORLDWIDE
Maes buddion
NATIONAL & OVERSEAS
Elusennau cysylltiedig
- 08 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Zoological Society of London
Regent's Park
London
NW1 4RY
- Ffôn:
- 03442251826
- E-bost:
- GeneralEnquiries@zsl.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window