Hanes ariannol THE DIVINE HEALING MISSION
Rhif yr elusen: 208738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £587.89k | £508.31k | £550.51k | £639.64k | £870.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £682.94k | £518.37k | £586.77k | £603.06k | £770.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £227.29k | £49.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £284.00k | £254.79k | £309.73k | £354.99k | £498.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.74k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £268.94k | £26.18k | £191.48k | £284.28k | £370.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.12k | £51 | £14 | £370 | £1.56k | |
|
Incwm - Arall | £6.09k | £227.29k | £49.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £61.07k | £18.55k | £5.31k | £58.66k | £245.78k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.65k | £518.37k | £586.77k | £603.06k | £770.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.29k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.70k | £8.75k | £20.41k | £21.66k | £28.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.