ymddiriedolwyr FUND FOR HUMAN NEED
Rhif yr elusen: 208866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROGER CRESSWELL | Cadeirydd |
|
||||||
Noel Schorah | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|||||
Rev Gillian Helen Hulme | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
Rev DAVID GEORGE PALMER | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||
Andrew Peter Kemp | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|||||
Rev ROSEMARY JANE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Drayton | Ymddiriedolwr | 23 January 2013 |
|
|||||
Rev ROBERT MAGINLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.