ymddiriedolwyr INCORPORATED BOURNEMOUTH FREE CHURCH COUNCIL
Rhif yr elusen: 209084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA PAIN | Cadeirydd | 26 July 2011 |
|
|
||||||
Mark Joseph Priestley | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||||
LESLEY CAROL MARGARET FERNAND | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|||||||
Major David Alton | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|||||||
DELIA CUTLER | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
|
||||||
JEAN BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANTHONY JOSEPH FERNAND | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.