ymddiriedolwyr THE NUFFIELD TRUST FOR RESEARCH AND POLICY STUDIES IN HEALTH SERVICES
Rhif yr elusen: 209169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nnenna Osuji | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Dr Crystal Elizabeth Oldman CBE | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Edward Klaber | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Professor Graham Paul Martin PhD | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Dr Martin Neil Marshall | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Samira Ben Omar | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Sonja Marjanovic | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Jane Pickup | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||
Muhammad Irshaad Amhad | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Professor David Oliver | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|||||
Rupert Hill | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Tara Donnelly | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.