Hanes ariannol THE SHAKESPEARE BIRTHPLACE TRUST
Rhif yr elusen: 209302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.11m | £11.12m | £8.16m | £3.18m | £5.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.41m | £10.69m | £8.07m | £6.08m | £7.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £397.00k | £584.00k | £5.69m | £502.00k | £282.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.00k | £79.00k | £125.00k | £85.00k | £47.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.60m | £2.69m | £433.00k | £476.00k | £1.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.92m | £7.31m | £6.75m | £1.77m | £3.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02m | £1.01m | £843.00k | £841.00k | £951.00k | |
|
Incwm - Arall | £499.00k | £32.00k | £8.00k | £12.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £51.00k | £21.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.39m | £7.69m | £6.31m | £4.67m | £5.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.02m | £3.00m | £1.72m | £1.36m | £1.76m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £19.00k | £26.00k | £22.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £68.00k | £22.45k | £302.72k | £544.23k | £223.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £32.00k | £48.00k | £87.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.