ymddiriedolwyr SIR EDMUND GREGORY SAMSON BURFORD ALFRED MANNERINGS KEMSLEY CHATHAM SICK POOR FUND
Rhif yr elusen: 209598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oluseyi Obadare | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||||||||
Councillor Joanne Howcroft-Scott | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||||||||
Smitha Campbell | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||||||||
Nina Gurung | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||||||||
Edmund Ralph Barrhret Peake | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||||||||
Councillor Shakirat Animashaun | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||||||
Revd Dr Jennifer Mary Warrington | Ymddiriedolwr | 05 August 2022 |
|
|
||||||||||
Rev MARTYN LEONARD JOHN SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|||||||||||
HABIB TEJAN | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|||||||||||
JANET YVONNE HARSENT | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||||||||
GEOFFREY WATERS | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|||||||||||
Gloria Blessing Chukwuka Opara | Ymddiriedolwr | 10 June 2011 |
|
|
||||||||||
COUNCILLOR TREVOR ANTHONY CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
COUNCILLOR ADRIAN VICTOR HENRY GULVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Stephen John Peachell | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
COUNCILLOR DAVID FREDERICK BRAKE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.