Hanes ariannol THE GUIDE DOGS FOR THE BLIND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 209617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.70m | £122.20m | £125.90m | £153.00m | £142.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.30m | £113.40m | £111.90m | £116.00m | £128.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £824.00k | £1.00m | £423.63k | £803.72k | £815.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £415.00k | £4.30m | £100.00k | £80.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £107.00m | £108.20m | £107.90m | £141.90m | £131.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.30m | £10.70m | £11.80m | £9.00m | £8.40m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.40m | £800.00k | £1.00m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £900.00k | £1.00m | £900.00k | £700.00k | £876.46k | |
|
Incwm - Arall | £1.40m | £900.00k | £4.50m | £400.00k | £332.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £47.40m | £48.10m | £48.30m | £77.70m | £66.23m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £67.30m | £75.70m | £76.00m | £81.60m | £95.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.00m | £37.70m | £35.90m | £34.40m | £32.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £300.00k | £200.00k | £200.00k | £200.00k | £200.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £400.00k | £400.00k | £200.00k | £200.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.