Hanes ariannol ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 209629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £578.39k | £478.31k | £412.73k | £470.44k | £527.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.14k | £516.46k | £514.53k | £550.18k | £602.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.89k | £46.91k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.98k | N/A | N/A | N/A | £16.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £375.13k | N/A | N/A | N/A | £345.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.52k | N/A | N/A | N/A | £91.88k | |
|
Incwm - Arall | £75.76k | N/A | N/A | N/A | £73.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £554.09k | N/A | N/A | N/A | £586.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.05k | N/A | N/A | N/A | £15.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £138.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £15.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.