ymddiriedolwyr ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 209629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR SARAH ANSARI | Cadeirydd | 27 May 2021 |
|
|
||||
Dr Weipin Tsai | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Professor Susan Whitfield | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Dr Priyanka Basu | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|||||
Professor Francis Robinson | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Richard Blurton | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Dr Rosie Llewellyn-Jones | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Francois de Blois | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Professor Deborah Swallow | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Professor Sanjoy Bhattacharya | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Ivan Sedgwick | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr Michael Willis | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr Annabel Teh Gallop | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr Helen Elizabeth Driver | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr BARBARA BREND | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Robb | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Dr Gordon Johnson | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|||||
LIONEL KNIGHT | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.