ymddiriedolwyr BRITISH FRIENDS OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Rhif yr elusen: 209691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Amias | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||||||||||||||||
Benjamin Harry George Stowe | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||||
Alan Jacobs | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||||||||||||||
Derek Bryan Spitz | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||||||||||||||||
DENISE NICOLE JOSEPH | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|||||||||||||||||||
David Mark Wernick | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||||||||||||||||
SIMON TOBELEM | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|||||||||||||||||||
JENNY ARWAS | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|||||||||||||||||||
JOSEPH SMOUHA KC | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|||||||||||||||||||
ANTHONY PAGE | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||||||||||||||||
ISAAC KAYE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||
ALAN PHILIPP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.