THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST IN BOSTON, MASSACHUSETTS, COMMITTEE FOR CHRISTIAN SCIENCE NURSING ACTIVITIES (UK)

Rhif yr elusen: 209731
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To aid Christian Scientists to enter Christian Science Houses for the purpose of receiving nursing care, and to benefit Christian Science Houses by assisting with the cost of building and maintenance and the purchase of equipment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2011

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £1,500

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Chwefror 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 02 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
  • 01 Chwefror 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
  • THE A FUND AND THE B FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2007 30/04/2008 30/04/2009 30/04/2010 30/04/2011
Cyfanswm Incwm Gros £305 £0 £3.09k £0 £0
Cyfanswm gwariant £8.86k £0 £0 £0 £1.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2013 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2013 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2012 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2012 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2011 20 Medi 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2011 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2010 09 Medi 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2010 Not Required

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 02/12/1980 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/08/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR AIDING CHRISTIAN SCIENTISTS TO ENTER CHRISTIAN SCIENCE HOUSES FOR PURPOSES OF NURSING
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 01 Chwefror 2012 : Asset transfer out
  • 02 Rhagfyr 1980 : Cofrestrwyd
  • 01 Chwefror 2012 : Tynnwyd