Hanes ariannol ICAN CHARITY

Rhif yr elusen: 210031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.96m £8.68m £9.70m £10.88m £21.33m
Cyfanswm gwariant £8.01m £8.52m £9.59m £11.62m £20.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £102.00k £238.00k £75.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.86m £1.97m £1.82m £310.00k £473.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.39m £2.28m £2.21m £2.44m £3.13m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.48m £6.31m £7.41m £1.23m £6.73m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £90.00k £84.00k £80.00k £87.00k £136.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £7.13m £11.33m
Incwm - Cymynroddion £164.00k £151.00k £167.00k £55.00k £74.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.28m £8.09m £9.24m £11.21m £19.57m
Gwariant - Ar godi arian £737.00k £439.00k £350.00k £403.00k £689.00k
Gwariant - Llywodraethu £120.00k £157.00k £197.00k £114.00k £136.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £399.00k £315.00k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0