ESSEX WILDLIFE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The three main areas of activity are the management of nature reserves, conservation, and people and wildlife. All these activities aim to promote conservation and encourage sustainability in a wide audience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£9,226,032
Roddion a chymynroddion | £4.65m | |
Weithgareddau elusennol | £1.16m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.97m | |
Buddsoddiadau | £448.44k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£10,563,749
Codi arian | £3.95m | |
Weithgareddau elusennol | £6.61m | |
Arall | £0 |
£663,835 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £618,145 o 13 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.95m | |
Gwariant elusennol | £6.61m |
Pobl

201 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1764 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Wren | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||
Sarah Balser | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||
Dr Naomi Kingston | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Elin Maria Simonsson | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Catherine Hawkins | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Professor Thoko Kaime | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Michelle Wall | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Robert Holmes | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||
Charles Andrew Joynson | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Keeley Ann Hazelhurst | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.39m | £10.04m | £8.62m | £8.39m | £9.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.41m | £7.40m | £8.37m | £9.77m | £10.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.20k | £123.46k | £108.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £451.96k | £443.40k | £512.94k | N/A | £618.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.72m | £5.83m | £4.15m | £2.63m | £4.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.11m | £1.54m | £1.88m | £0 | £2.97m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £2.21m | £2.18m | £2.69m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £469.12k | £458.91k | £398.22k | £348.80k | £448.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.72m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.01m | £3.66m | £1.39m | £908.81k | £1.85m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.61m | £4.59m | £5.14m | £5.90m | £6.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.80m | £2.81m | £3.23m | £3.88m | £3.95m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.93k | £55.18k | £60.42k | £85.65k | £39.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.16k | £11.12k | £12.18k | £30.90k | £45.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.96m | £15.31m | £15.61m | £15.25m | £14.83m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.42m | £13.40m | £14.57m | £12.11m | £8.62m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.34m | £5.17m | £4.96m | £4.78m | £3.47m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£130.54k | -£144.84k | £25.68k | £18.77k | -£304.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £676.13k | £499.09k | £566.43k | £1.05m | £1.34m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 OCTOBER 1959 AMENDED 21 MAY 1971, 24 MAY 1977, 21 MAY 1985, 2 JUNE 1987, 6 JUNE 1989, 12 JUNE 1990, 8 JUNE 1993, 18 JUNE 2002 , 3 JULY 2004 AND 10 JUNE 2006 AND 7 JUNE 2008. as amended on 22 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE, PROMOTE AND FURTHER THE CONSERVATION MAINTENANCE AND PROTECTION OF: (I) WILDLIFE AND ITS HABITATS; (II) PLACES OF NATURAL BEAUTY (III) PLACES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, GEOGRAPHICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL OR SCIENTIFIC INTEREST (IV) FEATURES OF LANDSCAPE WITH GEOGRAPHICAL, PHYSIOGRAPHICAL, OR AMENITY VALUE IN ANY WAYS THAT ARE CHARITABLE IN LAW AND IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN WAYS THAT FURTHER BIODIVERSITY 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN: (I) THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (II) THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF BIODIVERSITY CONSERVATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS PRIMARILY DEFINED AS "DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS" [BRUNDTLAND COMMISSION]
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Essex Wildlife Trust
Abbotts Hall Farm
Great Wigborough
COLCHESTER
Essex
CO5 7RZ
- Ffôn:
- 01621862960
- E-bost:
- admin@essexwt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window