ymddiriedolwyr APCAR TRUST
Rhif yr elusen: 210110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMENAG ROBERT EDWARD TOPALIAN | Cadeirydd | 18 November 2005 |
|
|
||||
SYLVIA NAYIRI LUCAS | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|||||
PAULA LILY MELVILLE | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
Dr SONIA VARTOUKIAN | Ymddiriedolwr | 23 November 2014 |
|
|
||||
Christopher Sarkis George Kurkjian FCSI | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|||||
Dr GAGIK STEPAN-SARKISSIAN BSC PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.