ymddiriedolwyr ROYAL STAR & GARTER
Rhif yr elusen: 210119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General Timothy Nicholas Tyler | Cadeirydd | 17 June 2014 |
|
|
||||
Luke John Houghton | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|||||
Francoise Bathews | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Asoka Panduka Karandawala | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Sarah Michelle Warden | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Michael Sexton | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Sapand Maini-Thompson | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Crookbain | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Dr Carolyn Jane Eastwood | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr David Richard Staples | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Edward David John Goodchild | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Maria Byford | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|||||
William Andrew Reid | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|||||
Alison McCourt | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
JULIE THAIN-SMITH | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
MARK WILLS | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.