ROYAL ARTILLERY CHARITABLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting efficiency and welfare of all ranks serving in the Royal Artillery, incl TA. Relief and assistance to past and present members of the Royal Artillery and their dependants who are in need Grants to soldiers and officers, serving or retired who are in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,577,315
Roddion a chymynroddion | £638.90k | |
Weithgareddau elusennol | £9.37k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £761.76k | |
Arall | £167.29k |
Cyfanswm gwariant:
£1,595,612
Codi arian | £10.70k | |
Weithgareddau elusennol | £1.46m | |
Arall | £122.71k |
£1,990,006 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £133.41k | |
Gwariant elusennol | £1.46m |
Codi arian a Arall Gwariant | £133.41k | |
Gwariant elusennol | £1.46m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.97m |
Pobl

4 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General David Cullen CB, OBE | Cadeirydd | 15 December 2016 |
|
|||||
Colonel Philip Ashley Haigh | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Colonel Patrick James Farrell OBE ADC | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|||||
Colonel David Alexander Butt | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|||||
William B de C Cussans | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
James Lee Lightfoot | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|||||
Colonel Stuart Ian Hay | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Colonel Benjamin Matthew David Ingham MBE | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Colonel Richard Andrew Forster | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Lieutenant Colonel Simon John Howe | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
BRIGADIER MARK NICHOLAS POUNTAIN CBE | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|||||
Col Michael Relph MBE | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|||||
COLONEL CHRISTOPHER COMPORT OBE TD DL | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.55m | £1.32m | £1.79m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £992.01k | £1.06m | £1.44m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £629.05k | £722.90k | £607.46k | £938.90k | £638.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £8.65k | £129.35k | £9.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £669.88k | £807.86k | £706.60k | £715.27k | £761.76k | |
|
Incwm - Arall | £9.89k | £15.31k | £716 | £7.13k | £167.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.55k | £48.43k | £188.74k | £451.03k | £156.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £991.40k | £988.16k | £1.44m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.07k | £616 | £70.79k | £1.18k | £10.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.75k | £23.87k | £16.28k | £23.51k | £22.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £809.39k | £505.65k | £224.89k | £32.72k | £1.05m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.41k | £0 | £68.73k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £122.71k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £954.00k | £932.80k | £911.60k | £911.60k | £869.20k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £34.13m | £33.73m | £37.20m | £38.38m | £36.42m | |
|
Cyfanswm asedau | £725.68k | £1.01m | £1.35m | £2.26m | £2.39m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £362.71k | £81.77k | £90.97k | £124.57k | £27.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/01/1920 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/05/1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/07/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 JUL 2017 as amended on 05 Jan 2021 as amended on 24 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) IN PROMOTING THE EFFICIENCY AND WELFARE OF ALL OR ANY MEMBERS OF ALL RANKS SERVING IN THE ROYAL ARTILLERY WHETHER REGULAR, SPECIAL RESERVE, RESERVE, OR TEMPORARY; AND (2) IN THE RELIEF AND ASSISTANCE OF ALL OR ANY PAST, PRESENT OR FUTURE MEMBERS OF ALL RANKS OF THE ROYAL ARTILLERY WHETHER REGULAR, SPECIAL RESERVE, RESERVE, OR TEMPORARY AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS, AND THE FAMILIES AND DEPENDANTS OF ANY DECEASED MEMBER (TOGETHER REFERRED TO AS ‘THE MEMBERS OF THE ROYAL ARTILLERY, THEIR FAMILIES AND DEPENDENTS’) WHO ARE IN NEED OF SUCH RELIEF OR ASSISTANCE BY REASON OF POVERTY, DISABILITY, SICKNESS, INFIRMITY OR OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- 4TH WEST LANCASHIRE OLD COMRADES' ASSOCIATION TRUST FUND
- FAIR BURSARY
- LADY SCLATER WAR WORKROOM FUND
- MALTA CONVOY AND MARITIME DEPENDANTS FUND
- RACF PERMANENT ENDOWMENT FUND
- ROYAL ARTILLERY ASSOCIATION TRUST FUND
- ROYAL ARTILLERY BENEVOLENT FUND
- ROYAL REGIMENT OF ARTILLERY PRISONERS OF WAR FUND
- THE GEORGE RUNDLE TRUST
- THE HARRISON TRUST
- THE HUME SPRY (MAYERS) TRUST
- THE KHARTOUM TRUST
- THE MAJOR ROGER HEAFORD DAUBNEY TRUST
- THE NAVAL MARITIME PRIZE FUND
- THE NIGEL HADDON TRUST
- THE SHOEBURYNESS MEMORIAL FUND
- THE WALTER HOWARD LEGACY
- WILLIAM STEWART CAPPER TRUST
- 21 Chwefror 2008 : Asset transfer out
- 15 Chwefror 1988 : Cofrestrwyd
- 21 Chwefror 2008 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RHQRA
Royal Artillery Barracks
Larkhill
SALISBURY
Wiltshire
SP4 8QT
- Ffôn:
- 01980845528
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window