Hanes ariannol CLERKENWELL CHRISTIAN CENTRE

Rhif yr elusen: 210271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.03k £10.22k £10.21k £10.53k £10.56k
Cyfanswm gwariant £31.72k £13.76k £7.04k £4.78k £5.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.42k N/A N/A N/A N/A