THE BRITISH HORSE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The British Horse Society works for horses and riders in the UK and abroad. Focusing on horse welfare, horse and rider safety, access and rights of way, training and approving livery yards and riding schools. The Society promotes community participation in healthy recreation involving the horse, at both competition and grass roots level.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£16,106,000
Roddion a chymynroddion | £819.00k | |
Weithgareddau elusennol | £14.55m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £492.00k | |
Buddsoddiadau | £93.00k | |
Arall | £148.00k |
Cyfanswm gwariant:
£16,209,000
Codi arian | £663.00k | |
Weithgareddau elusennol | £15.55m | |
Arall | £0 |
£182,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £100,261 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £663.00k | |
Gwariant elusennol | £15.55m |
Codi arian a Arall Gwariant | £663.00k | |
Gwariant elusennol | £15.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £79.00k |
Pobl

174 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
1500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- BHS (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally McCarthy | Cadeirydd | 16 July 2019 |
|
|
||||
Samantha Claire Gregory | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Gillian Mary Clark | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Suzanne Greenwood | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Beverley Simms | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Karen Silcock | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||
Gillian Longhurst | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Sandra Lesley Harris | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Dame Caroline Alice Spelman | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Dr Timothy Morris | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|||||
Timothy Lord | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Garneta Simpson | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.58m | £12.15m | £14.01m | £15.20m | £16.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.60m | £11.92m | £13.25m | £14.26m | £16.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.00k | £274.67k | £15.85k | N/A | £100.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £501.23k | £947.26k | £680.46k | £709.00k | £819.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £583.02k | £460.44k | £602.26k | £580.00k | £492.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.23m | £10.49m | £12.52m | £13.78m | £14.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.98k | £6.51k | £3.82k | £10.00k | £93.00k | |
|
Incwm - Arall | £252.27k | £237.81k | £211.49k | £126.00k | £148.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £141.13k | £610.27k | £170.09k | £240.00k | £226.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.80m | £11.29m | £12.47m | £13.54m | £15.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £796.24k | £630.29k | £775.46k | £725.00k | £663.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £226.35k | £141.15k | £59.09k | £73.18k | £66.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.05k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.36k | £4.73k | £3.18k | £2.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.94m | £3.50m | £3.19m | £2.96m | £2.94m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.91m | £2.88m | £3.31m | £3.18m | £3.37m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.18m | £4.56m | £6.59m | £7.74m | £8.79m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.88m | £3.60m | £4.55m | £4.52m | £5.66m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 5/11/1947 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS 1/2/51, 18/9/63, 17/12/66, 13/6/79, 11/6/80, 27/11/80, 10/6/81, 7/6/83, 26/6/91, 30/6/93, 21/10/97, 22/6/99, 15/6/2000, 15/6/00, 22/6/06 & 21/6/07. NOW ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 16/7/2013. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION, TRAINING AND SAFETY OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE HORSE; 2. TO PROMOTE THE USE, BREEDING, WELL-BEING, SAFETY, ENVIRONMENT, HEALTH AND MANAGEMENT OF THE HORSE FOR THE PUBLIC BENEFIT; 3. TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION INVOLVING THE HORSE; 4. TO PROMOTE AND FACILITATE THE PREVENTION OF CRUELTY, NEGLECT OR HARM TO HORSES AND TO PROMOTE THE RELIEF, SAFETY, SANCTUARY, RESCUE AND WELFARE OF HORSES IN NEED OF CARE, ATTENTION AND ASSISTANCE; 5. TO PROMOTE AND SECURE THE PROVISION, PROTECTION AND PRESERVATION OF RIGHTS OF WAY AND OF ACCESS FOR RIDDEN AND DRIVEN HORSES OVER PUBLIC ROADS, HIGHWAYS, FOOTPATHS, BRIDLEWAYS, CARRIAGEWAYS, PUBLIC PATHS AND OTHER LAND. HORSES FOR THE PURPOSE OF THE OBJECTS MEANS ANY MEMBER OF THE FAMILY EQUIDAE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The British Horse Society
16-17 Abbey Park
Stareton
KENILWORTH
CV8 2XZ
- Ffôn:
- 02476840522
- E-bost:
- enquiry@bhs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window