Hanes ariannol THE ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 210729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.88m | £9.10m | £8.69m | £7.35m | £7.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.68m | £18.51m | £16.56m | £12.47m | £13.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £83.61k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.68m | £3.38m | £4.11m | £3.49m | £3.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £199.00k | £179.00k | £109.00k | £164.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £94.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.09m | £5.49m | £4.32m | £3.74m | £3.70m | |
|
Incwm - Arall | £12.00k | £33.00k | £69.00k | £10.00k | £20.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.03m | £909.00k | £865.00k | £1.47m | £702.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.87m | £14.89m | £14.23m | £10.53m | £11.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.80m | £3.62m | £2.33m | £1.94m | £2.15m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.00k | £119.00k | £79.00k | £88.00k | £193.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.38m | £1.08m | £2.08m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £313.00k | £222.00k | £274.00k | £284.00k | £404.00k | |
|
Gwariant - Arall | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.