THE ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to enable older people to lead independent and fulfilling lives. We do this by providing high quality advice & information services, befriending & support services and campaigning work on behalf of older people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,609,000
Roddion a chymynroddion | £2.16m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £135.00k | |
Buddsoddiadau | £5.31m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£12,570,000
Codi arian | £1.71m | |
Weithgareddau elusennol | £10.86m | |
Arall | £0 |
£7,626,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,550 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.71m | |
Gwariant elusennol | £10.86m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.71m | |
Gwariant elusennol | £10.86m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.67m |
Pobl

128 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
895 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- 10 Mai 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- INDEPENDENT AGE (Enw gwaith)
- INDEPENDENTAGE (Enw gwaith)
- RUKBA (Enw gwaith)
- THE ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Rebecca Herklots | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Joshua Greenspan | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Julia Shelley | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Joan Elliott | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|||||
Guillermo Pablo Donadini | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Professor Caroline Glendinning | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
Richard Anderson | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||
Karen Elizabeth Byrne | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|||||
Amitkumar Nitin Patel | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.10m | £8.69m | £7.35m | £7.79m | £7.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.51m | £16.56m | £12.47m | £13.39m | £12.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £83.61k | N/A | £37.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.38m | £4.11m | £3.49m | £3.91m | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £199.00k | £179.00k | £109.00k | £164.00k | £135.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.49m | £4.32m | £3.74m | £3.70m | £5.31m | |
|
Incwm - Arall | £33.00k | £69.00k | £10.00k | £20.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £909.00k | £865.00k | £1.47m | £702.00k | £553.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.89m | £14.23m | £10.53m | £11.23m | £10.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.62m | £2.33m | £1.94m | £2.15m | £1.71m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £119.00k | £79.00k | £88.00k | £193.00k | £129.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.38m | £1.08m | £2.08m | £1.47m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £222.00k | £274.00k | £284.00k | £404.00k | £316.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.20m | £2.04m | £1.97m | £1.87m | £1.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £174.84m | £167.37m | £176.08m | £161.82m | £161.81m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.31m | £3.32m | £5.87m | £6.14m | £7.75m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £282.00k | £114.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £8.20m | £6.68m | £6.44m | £6.03m | £4.86m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 18/02/1911 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 01/08/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE PRIMARILY TO ASSIST AND PROVIDE RELIEF TO OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE. THE CHARITY MAY ALSO ASSIST AND PROVIDE RELIEF TO OTHERS IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, SOCIAL OR FINANCIAL HARDSHIP.
Maes buddion
THE BRITISH ISLES
Elusennau cysylltiedig
- ALL SAINTS HOME
- CHARITY CALLED ALL SAINTS HOME
- FILSTONE FUND
- GEORGINA TOMPKINS LADIES HOME
- RUKBA HOLIDAYS FUND
- THE ALLEN CHARITY FUND
- THE BACKSETTOWN CHARITY
- THE BACKSETTOWN ENDOWED CHARITY
- THE EALING LADIES HOME PENSION FUND
- THE ELIZA SWAFFIELD ANNUITIES FUND
- THE ELIZA SWAFFIELD ANNUITIES FUND
- THE F E COBBOLD TRUST FUND
- THE GEORGE BALLARD PENSION CHARITY
- THE H F BAILEY ANNUITIES FUND
- THE JAMES PORTER RUKBA CHARITY
- THE JAMES WITHAM THOMPSON TRUST FUND
- THE JAMES WITHAM THOMPSON TRUST FUND
- THE JOHN WALTON FUND
- THE NINA MACNAIR FUND
- THE NINA MACNAIR FUND
- THOMAS HAWE
- 11 Hydref 1963 : Cofrestrwyd
- 10 Mai 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Avonmore Road
LONDON
W14 8RR
- Ffôn:
- 02076054206
- E-bost:
- charity@independentage.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window