ymddiriedolwyr THE ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 210729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Julia Babette Sarah Neuberger | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|||||||||||
Helena Rebecca Herklots | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||||||
Joshua Greenspan | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||||||||
Julia Shelley | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||||||||
Jannine Rosanne Edgar | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||||||||
Letizia Perna | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||||||||
Joan Elliott | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|||||||||||
Guillermo Pablo Donadini | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||||||||
Professor Caroline Glendinning | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||||||
Richard Anderson | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||||||||
Lucy Schwab Blythe | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||||||||
Amitkumar Nitin Patel | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||||||||
Karen Elizabeth Byrne | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.