Hanes ariannol CANTERBURY AND DISTRICT BRANCH OF THE RSPCA
Rhif yr elusen: 210743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.84k | £562.57k | £492.40k | £489.19k | £740.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £552.71k | £477.45k | £470.75k | £618.03k | £647.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.00k | £63.87k | £963 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £141.04k | £383.91k | N/A | N/A | £356.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £345.29k | £136.24k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.33k | £42.39k | N/A | N/A | £383.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183 | £22 | N/A | N/A | £332 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.93k | £11.62k | N/A | N/A | £58.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £255.46k | £205.08k | N/A | N/A | £453.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £278.57k | £272.37k | N/A | N/A | £193.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.20k | N/A | N/A | £9.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £18.69k | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.