LAWRENCE ATWELL'S CHARITY (SKINNERS' COMPANY)

Rhif yr elusen: 210773
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity provides grants to individuals and institutions to promote educational and vocational opportunities for the disadvantaged.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Hydref 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 21 Medi 1998: Cofrestrwyd
  • 01 Hydref 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £416.73k £930.12k £462.88k £522.35k £575.20k
Cyfanswm gwariant £589.72k £603.89k £577.24k £565.96k £618.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £412.94k N/A £17.19k £1.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £517.14k N/A £504.16k £574.00k
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £603.89k N/A £565.96k £618.79k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £9.62k N/A £23.41k £25.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £316.52k N/A £302.40k £339.07k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A £0 N/A £0 £0
Buddsoddiadau tymor hir N/A £15.80m N/A £18.20m £17.44m
Cyfanswm asedau N/A £1.47m N/A £230.15k £200.42k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £63.24k N/A £37.51k £40.97k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 07 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 07 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT P.R. ON 30TH OCTOBER 1967 AS VARIED BY SCHEMES OF 17TH SEPTEMBER 1980 AND 13TH JUNE 1988 AND SCHEME OF 18 AUGUST 2010 (EFFECTIVE FROM 30 SEPTEMBER 2010).
Gwrthrychau elusennol
FOR FURTHER EDUCATION, TRAINING, AND MAINTENANCE DURING TRAINING OF FORMER PUPILS OF TONBRIDGE SCHOOL TO ENABLE THEM TO PREPARE FOR OR MAKE THEIR CAREERS AT SEA IN THE MERCHANT OR ROYAL NAVIES, MARINE ENGINEERING OR SHIP-BUILDING AND REPAIRING MARINE OR NAVAL ARCHITECTURE PORT MANAGEMENT OR ADMINISTRATION PILOTS SERVICE OR SERVICE IN THE FISHING FLEET LIFE-BOATS FERRY- BOATS OR HOVERCRAFT. FOR THE FURTHER EDUCATION, TRAINING AND MAINTENANCE DURING TRAINING OF FORMER PUPILS OF TONBRIDGE SCHOOL, AT TONBRIDGE, IN THE COUNTY OF KENT DURING A PERIOD NOT EXCEEDING FIVE YEARS FROM THE DATE OF THEIR LEAVING THE SCHOOL TO ENABLE THEM TO PREPARE FOR OR MAKE THEIR CAREER IN ANY BRANCH OF ENGINEERING OR OTHER TECHNOLOGICAL DISCIPLINE. IF AND IN SO FAR AS THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED IN ACCORDANCE WITH THE EXISTING TRUSTS, THE TRUSTEE MAY APPLY THE SAME IN ADVANCING THE EDUCATION OF BOYS CURRENTLY ATTENDING TONBRIDGE SCHOOL TO ENABLE THEM TO PREPARE FOR OR MAKE THEIR CAREER IN ANY BRANCH OF ENGINEERING OR OTHER TECHNOLOGICAL DISCIPLINE.
Maes buddion
TONBRIDGE IN THE COUNTY OF KENT
Hanes cofrestru
  • 01 Hydref 2010 : Asset transfer out
  • 21 Medi 1998 : Cofrestrwyd
  • 01 Hydref 2010 : Tynnwyd