THE GUILD OF HEALTH AND ST RAPHAEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activities of the charity have continued to be discussions and the dissemination of literature, prayer meditation and intercessions. The charity has also continued to increase its work in the country by promoting conferences and retreats.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072486 THE INNER WHEEL CLUB OF EGREMONT BENEVOLENT FUND
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- THE GUILD OF HEALTH LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Rodney Clark | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||||||
Rev ELEANOR JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|||||||||||
Nicola Charles Burr | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||||||||
Steven Jeffrey Coles | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|||||||||||
Victoria Showunmi | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|||||||||||
Catherine Ann Nelson | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||||
Ken Herbert | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||||||||
Dr David Ernest McDonald | Ymddiriedolwr | 13 October 2014 |
|
|||||||||||
Dr MICHAEL PLATT | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.23k | £51.44k | £49.00k | £63.87k | £57.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.09k | £116.18k | £122.00k | £137.88k | £150.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Mawrth 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Mawrth 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/10/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/07/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06/07/2015 as amended on 11 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
1. TO BRING TOGETHER CHRISTIAN PEOPLE, INCLUDING DOCTORS, PSYCHOLOGISTS AND MINISTERS OF RELIGION, TO WORK IN FELLOWSHIP FOR FULLER HEALTH, BOTH FOR THE INDIVIDUAL AND THE COMMUNITY. 2 TO ENABLE ALL MEMBERS TO STUDY THE INTER-ACTION BETWEEN PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL FACTORS IN WELL BEING. 3 TO SUSTAIN AND STRENGTHEN BY PRAYER THE SICK, THOSE WHO MINISTER TO THEM, AND ALL THOSE WHO EXERCISE THE DIVINE GIFT OF HEALING. 4 TO HELP MEN AND WOMEN TO REALISE IN THEMSELVES, AS MEMBERS OF THE CHRISTIAN FAMILY, THE ABUNDANT LIFE OFFERED BY CHRIST.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brookes Stephens
New Media House
Davidson Rd
Lichfield
Staffs
WS14 9DZ
- Ffôn:
- 07398164477
- E-bost:
- director@gohealth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window