Hanes ariannol THE RUGBY THEATRE SOCIETY
Rhif yr elusen: 211108
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.91k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.