FRIENDS OF TEWKESBURY ABBEY

Rhif yr elusen: 211236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The purpose of the Friends of Tewkesbury Abbey is to assist in maintaining the fabric of the Abbey, and its services and activities, and adorning it and preserving it, together with its furnishings, vestments and ornaments, for posterity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £56,725
Cyfanswm gwariant: £101,969

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Medi 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 288111 THE TEWKESBURY ABBEY FLOODLIGHTING TRUST
  • 19 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GRAHAM LESLIE FINCH Cadeirydd 06 July 2014
Dim ar gofnod
Nigel Christopher Bennett Ymddiriedolwr 03 July 2022
CHELTENHAM STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr James Bennett Lancelot Ymddiriedolwr 03 July 2022
CATHEDRAL MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nancy Gwendoline Oakes Ymddiriedolwr 04 July 2021
THE BRIGHTSPACE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rafael Fernandes-Bellairs Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod
Janet Edith Mary Davis Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod
SUSAN ELIZABETH COULTON Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod
Richard Hugh McMurdo SWEET Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod
Linda Kathryn Parsons Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod
John Parkes Ymddiriedolwr 07 July 2019
Dim ar gofnod
Sylvia Lancelot Ymddiriedolwr 07 July 2019
Dim ar gofnod
Dr Ian John White Ymddiriedolwr 07 July 2019
Dim ar gofnod
Joanne Elizabeth Raywood Ymddiriedolwr 02 July 2017
TEWKESBURY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Charles Whitney Ymddiriedolwr 02 July 2017
Dim ar gofnod
Janice Smail Ymddiriedolwr 05 July 2015
Dim ar gofnod
STEPHEN CHRISTOPHER EVANS Ymddiriedolwr 06 July 2014
Dim ar gofnod
Dr ANDREW NICHOLAS CROWTHER Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF DEERHURST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
GLOUCESTERSHIRE EYE THERAPY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £111.01k £96.10k £85.01k £58.06k £56.73k
Cyfanswm gwariant £204.15k £112.10k £150.38k £177.13k £101.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Tewkesbury Abbey Office
Church Street
Tewkesbury
GL20 5RZ
Ffôn:
01684850959