ymddiriedolwyr THE ENGLISH NATIONAL OPERA BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 211249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER WILLIAM SANDERS OBE | Cadeirydd | 31 January 2012 |
|
|||||
Elaine Heaf Tyler-Hall | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dr Graeme Danby | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Dr Andrew Johns | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
CHARLES KRAUS | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
JOHN COOKE MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.