THE CHURCH LANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing funds for the upkeep and maintenance of the Parish Churches of St Peters, St Lukes and St Pauls
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£828,837
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £828.84k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£741,036
Codi arian | £265.42k | |
Weithgareddau elusennol | £466.76k | |
Arall | £8.86k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £274.28k | |
Gwariant elusennol | £466.76k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £87.80k |
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 1993: Tynnwyd
- THE CHURCH LANDS CHARITY (Enw gwaith)
- ST ALBANS CHURCH LANDS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Olver | Cadeirydd | 02 November 2015 |
|
|
||||
Rebecca Juliet Coady | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|||||
Alexander Neal Hall | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Laurence Mark Garside | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
Rev MARK DEARNLEY | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|||||
MARK WALLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER KASER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.09k | £671.32k | £708.89k | £1.00m | £828.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £710.90k | £630.44k | £534.57k | £738.46k | £741.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £641.09k | £671.32k | £708.89k | £1.00m | £828.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £315.00k | £380.00k | £335.00k | £440.00k | £466.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £389.27k | £230.86k | £184.80k | £277.08k | £265.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.63k | £0 | £0 | £0 | £9.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £380.00k | £335.00k | £440.00k | £457.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.63k | £19.57k | £14.77k | £21.38k | £8.86k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £14.53m | £15.40m | £16.32m | £12.65m | £12.65m | |
|
Cyfanswm asedau | £526.04k | £493.67k | £533.15k | £790.93k | £898.60k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £167.22k | £93.96k | £104.65k | £98.94k | £118.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Rhagfyr 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Rhagfyr 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Rhagfyr 2022 | 396 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Rhagfyr 2022 | 396 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 6 JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
(1) IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND MAINTENANCE OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCHES OF THE ECCLESIASTICAL PARISHES OF ST PETER ST ALBANS ST PAUL ST ALBANS AND ST LUKE ST ALBANS WITH A PREFERENCE FOR THE SAID PARISH CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER ST ALBANS. (2) FOR FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN ANY OR ALL OF THE ECCLESIASTICAL PARISHES
Maes buddion
PARISHES OF ST PETER, ST LUKES AND ST PAUL, ST ALBANS
Elusennau cysylltiedig
- 21 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 1993 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Collinson Hall
9-11 Victoria Street
ST. ALBANS
AL1 3UB
- Ffôn:
- 01727 843 222
- E-bost:
- ACCOUNTS@COLLINSONHALL.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window