Hanes ariannol BELCHAMP ST PAUL AND DISTRICT COMMUNITY HOUSE

Rhif yr elusen: 211460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.63k £40.66k £22.87k £18.11k £14.85k
Cyfanswm gwariant £10.55k £17.75k £73.53k £65.78k £8.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.41k £19.21k £3.05k £3.27k N/A